HÖK elnöki levél (2014. máj. 28) és 3/2014.05.06. sz. HÖK elnökségi határozat: szenátusi taggá választás,
1
Szigeti Szilárd
hatály/időtartam nincs megadva; 2015.05.21-i HÖK küldöttgyűlési jegyzőkönyv: mandátuma 2015. máj. 21-i hatállyal
1 évre szól
HÖK elnöki levél, 2012.11.29.: delegálás hatálya 2012.11.08-; HÖK elnök e-mail (2014. máj.9.): lemondott HÖK
elnöki tisztségéről; HÖK alelnöki levél (2014. máj. 26.): HÖK mb. elnök+Szenátusba delegálás 2014.05.26-i
2
Vámosi Péter
hatállyal; HÖK elnöki levél 2015.06.30.: delegálás 2015.07.01-jei hatállyal 1 éves időtartamra; HÖK alelnöki levél
(2015.09.18.): a szenátusi taggá választás hatálya [kezdő dátum] a rektori elfogadó bejelentés napjára, 2015.09.24.-
ra módosul
HÖK elnöki levél 2015.06.30.: delegálás 2015.07.01-jei hatállyal 1 éves időtartamra; HÖK alelnöki levél
3
Báthori Gergő
(2015.09.18.): a szenátusi taggá választás hatálya [kezdő dátum] a rektori elfogadó bejelentés napjára, 2015.09.24.-
ra módosul
HÖK elnöki levél (2014.jún.16.): újradelegálás 2014.jún.26.-i hatállyal, végdátum nincs megadva ; HÖK alelnöki levél
2015.09.18. (nincs végdátum, kezdő dátum: 2015.09.24.); HÖK elnöki levél 2015.06.30.: delegálás 2015.07.01-jei
hatállyal 1 éves időtartamra, de a szenátusi tagságot ideiglenesen visszavonja addig, amíg a HÖK által delegált
4
Kuron Bence Gergő
szenátorok száma eléri a 27 főt; HÖK alelnöki levél (2015.09.18.): a szenátusi taggá választás hatálya [kezdő
dátum] a rektori elfogadó bejelentés napjára [2015.09.24.-ra] módosul, a felfüggesztő döntés hatálya a
rektorhelyettesek szenátusi taggá választásáig [2015.09.24.] marad fenn
HÖK elnöki e-mail (2014.10.16) és 2/2014.10.15.sz. HÖK elnökségi határozat: 2014.10.15-i HÖK elnökségi ülés a
5
Pálla Tamás
Szenátus tagjává választotta, hatály nincs megadva; KS/JIF/1224/2015. sz. rektori levél: mandátum érvényes, amíg
az újonnan megalakuló HÖK Küldöttgyűlés a szenátusi tagok delegálása kapcsán új döntést nem hoz
HÖK elnöki levél, 2014. jún. 26: delegálási hatály/időtartam nincs; 3/2014.06.26. sz. HÖK elnökségi határozat:
szenátusi taggá választás, hatálya/időtartama nincs megadva; HÖK elnöki levél 2015.06.30.: delegálás 2015.07.01-
6
Kovács Henrietta
jei hatállyal 1 éves időtartamra; HÖK alelnöki levél (2015.09.18.): a szenátusi taggá választás hatálya [kezdő dátum]
a rektori elfogadó bejelentés napjára, 2015.09.24.-ra módosul